TOQUERO CABRE CARMEN
Informe ejecutivo de TOQUERO CABRE CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE TOQUERO CABRE CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOQUERO CABRE CARMEN
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 187, S 8, H T 6470, I/A 18 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-43
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 187, S 8, H T 6470, I/A 18 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-43
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 186, S 8, H T 6470, I/A 17 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-43
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 186, S 8, H T 6470, I/A 17 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-43
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 138, S 8, H T 6470, I/A 16 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-43
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 138, S 8, H T 6470, I/A 16 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-43
Información de TOQUERO CABRE CARMEN
Mostramos los datos de TOQUERO CABRE CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOQUERO CABRE CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos