GRACIA OSUNA EDUARDO
Informe ejecutivo de GRACIA OSUNA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRACIA OSUNA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRACICAR SA | Consejero | 03/08/2022 | |
GRACICAR SA | Presidente | 03/08/2022 | |
GRACICAR SA | Consejero Delegado Solidario | 03/08/2022 | |
TARRACOGRACIA SL | Administrador Solidario | 25/06/2018 |
VINCULACIONES DE GRACIA OSUNA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA OSUNA EDUARDO
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 187, S 8, H T 6470, I/A 18 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-43
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
Secretario
- Gracia Osuna Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 187, S 8, H T 6470, I/A 18 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-43
Empresa: TARRACOGRACIA SL
Administrador Solidario
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 128, S 8, H T 53123, I/A 1 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-43
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
Secretario
- Gracia Osuna Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 186, S 8, H T 6470, I/A 17 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-43
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
Secretario
- Gracia Osuna Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 186, S 8, H T 6470, I/A 17 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-43
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
Secretario
- Gracia Osuna Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 138, S 8, H T 6470, I/A 16 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-43
Empresa: GRACICAR SA
Consejero Delegado
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
Consejero
- Gracia Osuna Antonio
- Gracia Osuna Eduardo
- Tinedo Tejero Genoveva
- Toquero Cabre Carmen
Presidente
Secretario
- Gracia Osuna Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 138, S 8, H T 6470, I/A 16 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-43
Información de GRACIA OSUNA EDUARDO
Mostramos los datos de GRACIA OSUNA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA OSUNA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos