TOME VAZQUEZ ALFONSO
Informe ejecutivo de TOME VAZQUEZ ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TOME VAZQUEZ ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOBBY PESCA SL | Administrador Unico | 28/04/2022 | |
HOBBY PESCA SL | Apoderado | 13/12/2016 |
VINCULACIONES DE TOME VAZQUEZ ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOME VAZQUEZ ALFONSO
Empresa: FINHER 98 CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Lopez Mosquera Jose Luis
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 44685, I/A 4 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-15
Empresa: HOBBY PESCA SL
Administrador Unico
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 94, S 8, H C 23824, I/A 13 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-15
Empresa: HOBBY PESCA SL
Apoderado
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 93, S 8, H C 23824, I/A 11 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-15
Empresa: HOBBY PESCA SL
Administrador Unico
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 93, S 8, H C 23824, I/A 10 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-15
Empresa: GREENCROSS INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Lopez Mosquera Jose Luis
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 5, S 8, H C 31736, I/A 3 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-15
Empresa: HOBBY PESCA SL
Administrador Unico
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 91, S 8, H C 23824, I/A 6 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-15
Empresa: HOBBY PESCA SL
Administrador Solidario
- Lopez Mosquera Jose Luis
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 91, S 8, H C 23824, I/A 6 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-15
Empresa: HOBBY PESCA SL
Administrador Solidario
- Lopez Mosquera Jose Luis
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 91, S 8, H C 23824, I/A 5 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-15
Empresa: FINCAS HERCULES SL
Administrador Solidario
- Lopez Mosquera Jose Luis
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 202, S 8, H C 20823, I/A 5 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-15
Información de TOME VAZQUEZ ALFONSO
Mostramos los datos de TOME VAZQUEZ ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOME VAZQUEZ ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos