LOPEZ MOSQUERA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de LOPEZ MOSQUERA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ MOSQUERA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINHER 98 CONSULTING SL | Administrador Unico | 28/08/2024 | |
GREENCROSS INVERSIONES SL | Liquidador | 17/11/2011 | |
FINCAS HERCULES SL | Liquidador | 26/10/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MOSQUERA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MOSQUERA JOSE LUIS
Empresa: FINHER 98 CONSULTING SL
Administrador Unico
- Lopez Mosquera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 44685, I/A 4 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-15
Empresa: FINHER 98 CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Lopez Mosquera Jose Luis
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 44685, I/A 4 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-15
Empresa: GREENCROSS INVERSIONES SL
Liquidador
- Lopez Mosquera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 5, S 8, H C 31736, I/A 3 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-15
Empresa: GREENCROSS INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Lopez Mosquera Jose Luis
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 5, S 8, H C 31736, I/A 3 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-15
Empresa: HOBBY PESCA SL
Administrador Solidario
- Lopez Mosquera Jose Luis
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 91, S 8, H C 23824, I/A 6 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-15
Empresa: HOBBY PESCA SL
Administrador Solidario
- Lopez Mosquera Jose Luis
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 91, S 8, H C 23824, I/A 5 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-15
Empresa: FINCAS HERCULES SL
Liquidador
- Lopez Mosquera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 202, S 8, H C 20823, I/A 5 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-15
Empresa: FINCAS HERCULES SL
Administrador Solidario
- Lopez Mosquera Jose Luis
- Tome Vazquez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 202, S 8, H C 20823, I/A 5 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-15
Información de LOPEZ MOSQUERA JOSE LUIS
Mostramos los datos de LOPEZ MOSQUERA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MOSQUERA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos