TOME REYES AITOR
Informe ejecutivo de TOME REYES AITOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOME REYES AITOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAIMA TXINGUDI SL | Administrador Solidario | 04/04/2019 |
VINCULACIONES DE TOME REYES AITOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOME REYES AITOR
Liquidador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
- Echeverria Jimenez Miguel
- Tome Reyes Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 91, S 8, H SS 27861, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Administrador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
- Echeverria Jimenez Miguel
- Tome Reyes Aitor
Liquidador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
- Echeverria Jimenez Miguel
- Tome Reyes Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 91, S 8, H SS 27861, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: FAIMA TXINGUDI SL
Administrador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
- Echeverria Jimenez Miguel
- Sanchez Arzac Faustino
- Tome Reyes Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 156, S 8, H SS 19979, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Administrador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
- Echeverria Jimenez Miguel
- Tome Reyes Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 91, S 8, H SS 27861, I/A 4 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-20
Información de TOME REYES AITOR
Mostramos los datos de TOME REYES AITOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOME REYES AITOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos