ARBELAIZ QUEREJETA IMANOL
Informe ejecutivo de ARBELAIZ QUEREJETA IMANOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARBELAIZ QUEREJETA IMANOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAIMA TXINGUDI SL | Administrador Solidario | 04/04/2019 |
VINCULACIONES DE ARBELAIZ QUEREJETA IMANOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBELAIZ QUEREJETA IMANOL
Liquidador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
- Echeverria Jimenez Miguel
- Tome Reyes Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 91, S 8, H SS 27861, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Administrador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
- Echeverria Jimenez Miguel
- Tome Reyes Aitor
Liquidador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
- Echeverria Jimenez Miguel
- Tome Reyes Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 91, S 8, H SS 27861, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: FAIMA TXINGUDI SL
Administrador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
- Echeverria Jimenez Miguel
- Sanchez Arzac Faustino
- Tome Reyes Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 156, S 8, H SS 19979, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Administrador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
- Echeverria Jimenez Miguel
- Tome Reyes Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 91, S 8, H SS 27861, I/A 4 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-20
Empresa: FAIMA TXINGUDI SL
Administrador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
- Sanchez Arzac Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 156, S 8, H SS 19979, I/A 4 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-20
Administrador Solidario
- Arbelaiz Querejeta Imanol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 91, S 8, H SS 27861, I/A 3 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-20
Información de ARBELAIZ QUEREJETA IMANOL
Mostramos los datos de ARBELAIZ QUEREJETA IMANOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBELAIZ QUEREJETA IMANOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos