TOME MARTIN MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de TOME MARTIN MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOME MARTIN MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALINES SL | Consejero | 28/12/2016 | |
SIENA CAPITAL SICAV | Consejero | 09/06/2014 |
VINCULACIONES DE TOME MARTIN MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOME MARTIN MARIA VICTORIA
Empresa: SIENA CAPITAL SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino Mariano
- Gomez Tome Fernando
- Tome Martin Maria Victoria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32331 , F 157, S 8, H M 581992, I/A 5 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-28
Empresa: SALINES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
- Gomez Tome Fernando
- Tome Martin Maria Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 215, S 8, H M 68909, I/A 19 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: SALINES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
- Gomez Tome Fernando
- Tome Martin Maria Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 215, S 8, H M 68909, I/A 19 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: SALINES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
- Gomez Tome Fernando
- Tome Martin Maria Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 214, S 8, H M 68909, I/A 18 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Empresa: SALINES SL
Administrador Solidario
- Gomez Tejerina Aquilino Mariano
- Gomez Tome Fernando
- Tome Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 214, S 8, H M 68909, I/A 17 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Empresa: BUGER SL
Administrador Solidario
- Gomez Tejerina Aquilino Mariano
- Gomez Tome Aquilino
- Tome Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4798 , F 83, S 8, H M 78797, I/A 13 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Empresa: BUGER SL
Administrador Solidario
- Tome Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4798 , F 83, S 8, H M 78797, I/A 12 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-28
Empresa: SIENA CAPITAL SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino Mariano
- Gomez Tome Fernando
- Tome Martin Maria Victoria
Depositario
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32331 , F 152, S 8, H M 581992, I/A 1 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Información de TOME MARTIN MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de TOME MARTIN MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOME MARTIN MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos