GOMEZ TEJERINA AQUILINO
Informe ejecutivo de GOMEZ TEJERINA AQUILINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ TEJERINA AQUILINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIMENTACION IMAGEN SA | Secretario | 02/02/2023 | |
ALIMENTACION IMAGEN SA | Consejero | 02/02/2023 | |
SALINES SL | Consejero | 28/12/2016 |
VINCULACIONES DE GOMEZ TEJERINA AQUILINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ TEJERINA AQUILINO
Empresa: ALIMENTACION IMAGEN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
- Gomez Tome Fernando
Presidente
Secretario
- Gomez Tejerina Aquilino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 182, S 8, H M 66254, I/A 18 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: ALIMENTACION IMAGEN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
- Gomez Tome Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 182, S 8, H M 66254, I/A 18 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: ALIMENTACION IMAGEN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
- Gomez Tome Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 180, S 8, H M 66254, I/A 16 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Empresa: ALIMENTACION IMAGEN SA
Apoderado
- Gomez Tejerina Aquilino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 180, S 8, H M 66254, I/A 16 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Empresa: ALIMENTACION IMAGEN SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
- Tejerina Alonso Jesus
Presidente
- Gomez Tejerina Aquilino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 180, S 8, H M 66254, I/A 16 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Empresa: SALINES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
- Gomez Tome Fernando
- Tome Martin Maria Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 215, S 8, H M 68909, I/A 19 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: SALINES SL
Apoderado
- Gomez Tejerina Aquilino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 215, S 8, H M 68909, I/A 19 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: SALINES SL
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Fernando
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
- Gomez Tome Fernando
- Tome Martin Maria Victoria
Presidente
- Gomez Tejerina Aquilino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 215, S 8, H M 68909, I/A 19 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: BUGER SL
Administrador Solidario
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33106 , F 185, S 8, H M 78797, I/A 14 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: SALINES SL
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Fernando
Consejero
- Gomez Tejerina Aquilino
- Gomez Tome Aquilino
- Gomez Tome Fernando
- Tome Martin Maria Victoria
Presidente
- Gomez Tejerina Aquilino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001 , F 214, S 8, H M 68909, I/A 18 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ TEJERINA AQUILINO
Mostramos los datos de GOMEZ TEJERINA AQUILINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ TEJERINA AQUILINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos