TOME ANDRES SILVIA
Informe ejecutivo de TOME ANDRES SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOME ANDRES SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUINTA MAZUELA SL | Socio Unico | 02/03/2020 | |
QUINTA MAZUELA SL | Administrador Unico | 23/10/2014 | |
PAGOS DE ALGAIREN SL | Socio Unico | 21/01/2010 | |
PAGOS DE ALGAIREN SL | Administrador Solidario | 21/01/2010 |
VINCULACIONES DE TOME ANDRES SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOME ANDRES SILVIA
Liquidador Solidario
- Tome Andres Alicia
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 166, S 8, H Z 19764, I/A 6 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-50
Administrador Solidario
- Tome Andres Alicia
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 166, S 8, H Z 19764, I/A 6 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-50
Empresa: QUINTA MAZUELA SL
Socio Único
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 65, S 8, H Z 38258, I/A 6 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-50
Empresa: DOMINIO DE LONGAZ SL
Apoderado
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3982 , F 28, S 8, H Z 55128, I/A 11 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-50
Empresa: DOMINIO DE LONGAZ SL
Apoderado
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3982 , F 27, S 8, H Z 55128, I/A 7 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-50
Empresa: QUINTA MAZUELA SL
Administrador Unico
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 64, S 8, H Z 38258, I/A 3 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-50
Empresa: QUINTA MAZUELA SL
Administrador Solidario
- Andres Guillen Maria Pilar
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 64, S 8, H Z 38258, I/A 3 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-50
Empresa: PAGOS DE ALGAIREN SL
Administrador Solidario
- Andres Guillen Maria Pilar
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3752 , F 158, S 8, H Z 49546, I/A 1 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-50
Empresa: PAGOS DE ALGAIREN SL
Socio Único
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3752 , F 158, S 8, H Z 49546, I/A 1 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-50
Empresa: QUINTA MAZUELA SL
Administrador Solidario
- Andres Guillen Maria Pilar
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 64, S 8, H Z 38258, I/A 2 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-50
VER MAS ACTOS
Información de TOME ANDRES SILVIA
Mostramos los datos de TOME ANDRES SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOME ANDRES SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos