ANDRES GUILLEN MARIA PILAR
Informe ejecutivo de ANDRES GUILLEN MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDRES GUILLEN MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAGOS DE ALGAIREN SL | Administrador Solidario | 21/01/2010 |
VINCULACIONES DE ANDRES GUILLEN MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES GUILLEN MARIA PILAR
Empresa: QUINTA MAZUELA SL
Apoderado Solidario
- Andres Guillen Maria Pilar
- Tome Sebastian Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 65, S 8, H Z 38258, I/A 7 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-50
Empresa: QUINTA MAZUELA SL
Apoderado Solidario
- Andres Guillen Maria Pilar
- Tome Sebastian Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 65, S 8, H Z 38258, I/A 5 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-50
Empresa: QUINTA MAZUELA SL
Administrador Solidario
- Andres Guillen Maria Pilar
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 64, S 8, H Z 38258, I/A 3 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-50
Empresa: PAGOS DE ALGAIREN SL
Administrador Solidario
- Andres Guillen Maria Pilar
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3752 , F 158, S 8, H Z 49546, I/A 1 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-50
Empresa: QUINTA MAZUELA SL
Administrador Solidario
- Andres Guillen Maria Pilar
- Tome Andres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 64, S 8, H Z 38258, I/A 2 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-50
Información de ANDRES GUILLEN MARIA PILAR
Mostramos los datos de ANDRES GUILLEN MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES GUILLEN MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos