TOMAS CRESPO ISMAEL
Informe ejecutivo de TOMAS CRESPO ISMAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TOMAS CRESPO ISMAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFRESCO IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 05/06/2018 | |
REFRESCO IBERIA SA | Apoderado Solidario | 23/10/2017 |
VINCULACIONES DE TOMAS CRESPO ISMAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMAS CRESPO ISMAEL
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Solidario
- Amat Ibañez Manuel
- Tomas Crespo Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10529, L 7810, F 189, S 8, H V 101615, I/A 92 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 69, S 8, H V 101615, I/A 59 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Amat Ibañez Manuel
- Castello Ginestar Liliana
- De Castro Gonzalez Alvaro
- Reig Calderon Maria
- Tomas Crespo Ismael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 69, S 8, H V 101615, I/A 58 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Amat Ibañez Manuel
- Castello Ginestar Liliana
- De Castro Gonzalez Alvaro
- Reig Calderon Maria
- Tomas Crespo Ismael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 68, S 8, H V 101615, I/A 57 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Amat Ibañez Manuel
- Castello Ginestar Liliana
- De Castro Gonzalez Alvaro
- Miret Roman Juan Jose
- Tomas Crespo Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 68, S 8, H V 101615, I/A 56 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 65, S 8, H V 101615, I/A 52 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Amat Ibañez Manuel
- Castello Ginestar Liliana
- De Castro Gonzalez Alvaro
- Tomas Crespo Ismael
Apoderado Solidario
- Amat Ibañez Manuel
- Castello Ginestar Liliana
- De Castro Gonzalez Alvaro
- Tomas Crespo Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 64, S 8, H V 101615, I/A 51 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-46
Información de TOMAS CRESPO ISMAEL
Mostramos los datos de TOMAS CRESPO ISMAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMAS CRESPO ISMAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos