AMAT IBAÑEZ MANUEL
Informe ejecutivo de AMAT IBAÑEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMAT IBAÑEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFRESCO IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 05/06/2018 | |
REFRESCO IBERIA SA | Apoderado Solidario | 23/10/2017 |
VINCULACIONES DE AMAT IBAÑEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMAT IBAÑEZ MANUEL
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Solidario
- Amat Ibañez Manuel
- Tomas Crespo Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10529, L 7810, F 189, S 8, H V 101615, I/A 92 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 69, S 8, H V 101615, I/A 59 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Amat Ibañez Manuel
- Castello Ginestar Liliana
- De Castro Gonzalez Alvaro
- Reig Calderon Maria
- Tomas Crespo Ismael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 69, S 8, H V 101615, I/A 58 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Amat Ibañez Manuel
- Castello Ginestar Liliana
- De Castro Gonzalez Alvaro
- Reig Calderon Maria
- Tomas Crespo Ismael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 68, S 8, H V 101615, I/A 57 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 68, S 8, H V 101615, I/A 56 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 65, S 8, H V 101615, I/A 52 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Amat Ibañez Manuel
- Castello Ginestar Liliana
- De Castro Gonzalez Alvaro
- Tomas Crespo Ismael
Apoderado Solidario
- Amat Ibañez Manuel
- Castello Ginestar Liliana
- De Castro Gonzalez Alvaro
- Tomas Crespo Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 64, S 8, H V 101615, I/A 51 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Amat Ibañez Manuel
- Miret Roman Juan Jose
- Paños Mangrane Antonio
- Rodriguez Solanes Vicent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 64, S 8, H V 101615, I/A 50 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 62, S 8, H V 101615, I/A 48 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-46
Empresa: REFRESCO IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Amat Ibañez Manuel
- Castello Ginestar Liliana
- De Castro Gonzalez Alvaro
- Paños Mangrane Antonio
Apoderado Solidario
- Amat Ibañez Manuel
- Castello Ginestar Liliana
- De Castro Gonzalez Alvaro
- Paños Mangrane Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183, L 7465, F 61, S 8, H V 101615, I/A 47 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-46
VER MAS ACTOS
Información de AMAT IBAÑEZ MANUEL
Mostramos los datos de AMAT IBAÑEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMAT IBAÑEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos