TOBOSO SILVA EDUARDO
Informe ejecutivo de TOBOSO SILVA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOBOSO SILVA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLEDANA DE SERVICIOS Y FLUIDOS SL | Socio Unico | 09/01/2014 | 23/06/2022 |
C.A.M. OLEO-HIDRAULICA SLL | Administrador Solidario | 27/01/2014 | |
C.A.M. OLEO-HIDRAULICA SLL | Liquidador Solidario | 27/01/2014 | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE TOBOSO SILVA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOBOSO SILVA EDUARDO
Empresa: C.A.M. OLEO-HIDRAULICA SLL
Liquidador Solidario
- Lucero Zorita Juan Carlos
- Toboso Silva Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 224, S 8, H TO 19067, I/A 3 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-45
Empresa: C.A.M. OLEO-HIDRAULICA SLL
Administrador Solidario
- Lucero Zorita Juan Carlos
- Toboso Silva Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 224, S 8, H TO 19067, I/A 3 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-45
Empresa: TOLEDANA DE SERVICIOS Y FLUIDOS SL
Socio Único
- Toboso Silva Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 214, S 8, H TO 10285, I/A 5 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-45
Información de TOBOSO SILVA EDUARDO
Mostramos los datos de TOBOSO SILVA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOBOSO SILVA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos