LUCERO ZORITA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de LUCERO ZORITA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUCERO ZORITA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPAMIENTOS TECNICOS Y SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 13/03/2018 | |
EQUIPAMIENTOS TECNICOS Y SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 13/03/2018 |
VINCULACIONES DE LUCERO ZORITA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCERO ZORITA JUAN CARLOS
Socio Único
- Lucero Zorita Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 55, S 8, H TO 35810, I/A 3 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-45
Administrador Unico
- Lucero Zorita Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 55, S 8, H TO 35810, I/A 2 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-45
Administrador Mancomunado
- Lopez Gomez Miguel Angel
- Lucero Zorita Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 55, S 8, H TO 35810, I/A 2 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-45
Empresa: C.A.M. OLEO-HIDRAULICA SLL
Liquidador Solidario
- Lucero Zorita Juan Carlos
- Toboso Silva Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 224, S 8, H TO 19067, I/A 3 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-45
Empresa: C.A.M. OLEO-HIDRAULICA SLL
Administrador Solidario
- Lucero Zorita Juan Carlos
- Toboso Silva Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 224, S 8, H TO 19067, I/A 3 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-45
Administrador Mancomunado
- Lopez Gomez Miguel Angel
- Lucero Zorita Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 54, S 8, H TO 35810, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-45
Información de LUCERO ZORITA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de LUCERO ZORITA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCERO ZORITA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos