TOAJAS MELLADO FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de TOAJAS MELLADO FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOAJAS MELLADO FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UGIA SA | Apoderado | 03/11/2011 | |
MEDIAQUIVIR COMUNICACION SL | Vicepresidente | 12/08/2010 | |
MEDIAQUIVIR COMUNICACION SL | Consejero | 29/04/2010 |
VINCULACIONES DE TOAJAS MELLADO FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOAJAS MELLADO FRANCISCO JOSE
Empresa: UGIA SA
Liquidador Solidario
- Caballero Dominguez Jose
- Lugo Fortes Abel
- Toajas Mellado Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 214, S 8, H SE 19222, I/A 22 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-41
Empresa: AGUAS DEL HUESNA M.P. SL
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Gutierrez Juan Manuel
- Barrera Garcia Jorge
- Calvo Pozo Francisco Jose
- De La Torre Linares Luis
- Diputacion Provincial De Sevilla
- Garcia Macias Angeles
- Lopez Barrera Carlos
- Rodriguez Villalobos Fernando
- Santos Bonilla Gabriel Antonio
- Toajas Mellado Francisco Jose
- Valle Chacon Juan Manuel
- Villalobos Ramos Jose Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 208, S 8, H SE 17071, I/A 63 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-41
Empresa: AGUAS DEL HUESNA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Gutierrez Juan Manuel
- Barrera Garcia Jorge
- Calvo Pozo Francisco Jose
- De La Torre Linares Luis
- Diputacion Provincial De Sevilla
- Garcia Macias Angeles
- Lopez Barrera Carlos
- Rodriguez Villalobos Fernando
- Santos Bonilla Gabriel Antonio
- Toajas Mellado Francisco Jose
- Valle Chacon Juan Manuel
- Villalobos Ramos Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 203, S 8, H SE 17071, I/A 55 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Empresa: AGUAS DEL HUESNA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Argota Castro Trinidad Carmen
- Avila Gutierrez Juan
- Contreras Rodriguez Marcelino
- Garcia Macias Angeles
- Jimenez Martinez Juan
- Lopez Barrera Carlos
- Moreno Marchena Rosa
- Nogales Acosta Manuel
- Rodriguez Villalobos Fernando
- Toajas Mellado Francisco Jose
- Valle Chacon Juan Manuel
- Villalobos Ramos Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 203, S 8, H SE 17071, I/A 55 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Empresa: AGUAS DEL HUESNA SL
Consejero Delegado
Consejero
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 200, S 8, H SE 17071, I/A 50 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-41
Empresa: UGIA SA
Liquidador Solidario
- Caballero Dominguez Jose
- Lugo Fortes Abel
- Toajas Mellado Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 214, S 8, H SE 19222, I/A 21 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Empresa: UGIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Caballero Dominguez Jose
- Guijo Montes Juan Antonio
- Lopez Perez Francisco
- Lugo Fortes Abel
- Ramos Alonso Francisca
- Roman Gonzalez Ramon
- Toajas Mellado Francisco Jose
Presidente
- Toajas Mellado Francisco Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 214, S 8, H SE 19222, I/A 21 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Empresa: GESALQUIVIR SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3727 , F 196, S 8, H SE 2398, I/A 22 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-41
Empresa: UGIA SA
Apoderado
- Toajas Mellado Francisco Jose
Consejero Delegado
Consejero
- Caballero Dominguez Jose
- Guijo Montes Juan Antonio
- Lopez Perez Francisco
- Ramos Alonso Francisca
- Roman Gonzalez Ramon
- Toajas Mellado Francisco Jose
Presidente
- Toajas Mellado Francisco Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 212, S 8, H SE 19222, I/A 20 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-41
Empresa: UGIA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Toajas Mellado Francisco Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 212, S 8, H SE 19222, I/A 20 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-41
VER MAS ACTOS
Información de TOAJAS MELLADO FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de TOAJAS MELLADO FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOAJAS MELLADO FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos