DE LA TORRE LINARES LUIS
Informe ejecutivo de DE LA TORRE LINARES LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA TORRE LINARES LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS DEL HUESNA M.P. SL | Consejero | 10/03/2020 | 09/01/2024 |
VEHICULOS EL TORNO SL | Administrador Mancomunado | 10/06/2020 | 22/06/2022 |
VEHICULOS EL TORNO SL | Liquidador Mancomunado | 22/06/2022 | 22/06/2022 |
VINCULACIONES DE DE LA TORRE LINARES LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA TORRE LINARES LUIS
Empresa: AGUAS DEL HUESNA M.P. SL
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Gutierrez Juan Manuel
- Barrera Garcia Jorge
- Calvo Pozo Francisco Jose
- De La Torre Linares Luis
- Diputacion Provincial De Sevilla
- Garcia Macias Angeles
- Lopez Barrera Carlos
- Rodriguez Villalobos Fernando
- Santos Bonilla Gabriel Antonio
- Toajas Mellado Francisco Jose
- Valle Chacon Juan Manuel
- Villalobos Ramos Jose Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 208, S 8, H SE 17071, I/A 63 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-41
Empresa: VEHICULOS EL TORNO SL
Liquidador Mancomunado
- De La Torre Linares Luis
- Hidalgo Jimenez Manuel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6871 , F 219, S 8, H SE125953, I/A 2 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-41
Empresa: VEHICULOS EL TORNO SL
Administrador Mancomunado
- De La Torre Linares Luis
- Hidalgo Jimenez Manuel Alejandro
Liquidador Mancomunado
- De La Torre Linares Luis
- Hidalgo Jimenez Manuel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6871 , F 219, S 8, H SE125953, I/A 2 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-41
Empresa: VEHICULOS EL TORNO SL
Administrador Mancomunado
- De La Torre Linares Luis
- Hidalgo Jimenez Manuel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6871 , F 218, S 8, H SE125953, I/A 1 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-41
Empresa: AGUAS DEL HUESNA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Gutierrez Juan Manuel
- Barrera Garcia Jorge
- Calvo Pozo Francisco Jose
- De La Torre Linares Luis
- Diputacion Provincial De Sevilla
- Garcia Macias Angeles
- Lopez Barrera Carlos
- Rodriguez Villalobos Fernando
- Santos Bonilla Gabriel Antonio
- Toajas Mellado Francisco Jose
- Valle Chacon Juan Manuel
- Villalobos Ramos Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 203, S 8, H SE 17071, I/A 55 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Información de DE LA TORRE LINARES LUIS
Mostramos los datos de DE LA TORRE LINARES LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA TORRE LINARES LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos