TIO REDOLAR FRANCISCO
Informe ejecutivo de TIO REDOLAR FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TIO REDOLAR FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOYSER INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SL | Administrador Solidario | 07/09/2012 |
VINCULACIONES DE TIO REDOLAR FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIO REDOLAR FRANCISCO
Administrador
- Tio Redolar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44113 , F 31, S 8, H B 188991, I/A 6 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-08
Empresa: TOYSER SA
Administrador Unico
- Tio Redolar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 193, S 8, H B 44420, I/A 9 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-08
Empresa: TOYSER INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SL
Administrador Solidario
- Tio Barrera Carlos
- Tio Redolar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43345 , F 168, S 8, H B 426085, I/A 1 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-08
Empresa: TOYSER SA
Administrador Unico
- Tio Redolar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 193, S 8, H B 44420, I/A 8 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-08
Información de TIO REDOLAR FRANCISCO
Mostramos los datos de TIO REDOLAR FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIO REDOLAR FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos