TIO BARRERA CARLOS
Informe ejecutivo de TIO BARRERA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TIO BARRERA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOYSER SA | Administrador Unico | 30/11/2023 | |
TOYSER INGENIERIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL | Administrador Unico | 10/03/2014 | |
CONSULTORIA TECNICAS Y PROYECTOS 1999 SL | Administrador Unico | 21/11/2013 | |
TOYSER INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SL | Administrador Solidario | 07/09/2012 |
VINCULACIONES DE TIO BARRERA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIO BARRERA CARLOS
Empresa: TOYSER SA
Administrador Unico
- Tio Barrera Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 195, S 8, H B 44420, I/A 12 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
Empresa: TOYSER SA
Administrador Unico
- Tio Barrera Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 195, S 8, H B 44420, I/A 11 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-08
Empresa: IBIZACHARTER & TAXI SL
Administrador Unico
- Tio Barrera Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44203 , F 212, S 8, H B 449530, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Administrador Unico
- Tio Barrera Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44113 , F 31, S 8, H B 188991, I/A 6 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-08
Empresa: TOYSER SA
Administrador Unico
- Tio Barrera Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 193, S 8, H B 44420, I/A 9 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-08
Empresa: TOYSER INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SL
Administrador Solidario
- Tio Barrera Carlos
- Tio Redolar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43345 , F 168, S 8, H B 426085, I/A 1 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-08
Información de TIO BARRERA CARLOS
Mostramos los datos de TIO BARRERA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIO BARRERA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos