TIJERO MARIN MIGUEL
Informe ejecutivo de TIJERO MARIN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TIJERO MARIN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANNONBALL FILMS SL | Administrador Unico | 21/07/2014 |
VINCULACIONES DE TIJERO MARIN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIJERO MARIN MIGUEL
Empresa: CANNONBALL FILMS SL
Administrador Unico
- Tijero Marin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44410 , F 1, S 8, H B 455303, I/A 1 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Empresa: PLANETA JUNIOR SL
Apoderado
- Girbau Roca Francisco Javier
- Tijero Marin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41777 , F 94, S 8, H B 228485, I/A 50 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08
Empresa: DEAPLANETA SL
Apoderado
- Girbau Roca Francisco Javier
- Tijero Marin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41777 , F 64, S 8, H B 229169, I/A 67 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08
Empresa: DEAPLANETA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41777 , F 64, S 8, H B 229169, I/A 66 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-08
Empresa: PLANETA JUNIOR SL
Apoderado
- Cortina Navarro Salvador
- Elias Viñeta Luis
- Fernandez Sanchiz Carlos
- Girbau Roca Francisco Javier
- Lara Garcia Jose
- Lara Garcia Marta
- Lopez Mateu Julio
- Marquez Rodriguez Eva
- Masso Pomes Carmen M
- Michael W Bannet
- Moreno Griñon Joaquin
- Ocaña Rivera Maite
- Ortuño Romagosa Jorge
- Ramirez Valencia Alfonso
- Raposo Garcia Ana
- Segura De Lassaletta Ignacio
- Sellares Monros Francesc Xavier
- Tijero Marin Miguel
- Vazquez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39566 , F 224, S 8, H B 228485, I/A 45 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-08
Empresa: DEAPLANETA SL
Apoderado
- Cortina Navarro Salvador
- Elias Viñeta Luis
- Fernandez Sanchiz Carlos
- Girbau Roca Francisco Javier
- Lara Garcia Jose Manuel
- Lara Garcia Marta
- Lopez Mateu Julio
- Marquez Rodriguez Eva
- Masso Pomes Carmen M
- Moreno Griñon Joaquin
- Ocaña Rivera Maite
- Ortuño Romagosa Jorge
- Ramirez Valencia Alfonso
- Segura De Lassaletta Ignacio
- Sellares Monros Francesc Xavier
- Tijero Marin Miguel
- Vazquez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40511 , F 129, S 8, H B 229169, I/A 60 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-08
Información de TIJERO MARIN MIGUEL
Mostramos los datos de TIJERO MARIN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIJERO MARIN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos