RAPOSO GARCIA ANA
Informe ejecutivo de RAPOSO GARCIA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAPOSO GARCIA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANETA JUNIOR SL | Apoderado Solidario | 17/01/2019 | |
PLANETA JUNIOR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/01/2014 |
VINCULACIONES DE RAPOSO GARCIA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAPOSO GARCIA ANA
Empresa: PLANETA JUNIOR SL
Apoderado Solidario
- Alfonso Silvela Laia
- Arroniz Morera De La Vall Javier
- Elias Viñeta Luis
- Fernandez Sanchiz Carlos
- Gallardo Arellano Alfonso
- Leiva Badosa Lluis
- Masso Pomes Carmen M
- Mateos Gil Eduardo
- Moreno Griñon Joaquin
- Morton Juaneda John Francis
- Ocaña Rivera Maite
- Ortuño Romagosa Jorge
- Ramirez Valencia Alfonso
- Raposo Garcia Ana
- Segura De Lassaletta Ignacio
- Xambo Garcia Judit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45348 , F 147, S 8, H B 228485, I/A 65 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Empresa: PLANETA JUNIOR SL
Apoderado
- Elias Viñeta Luis
- Fernandez Sanchiz Carlos
- Lara Garcia Jose
- Lara Garcia Marta
- Leiva Badosa Lluis
- Lopez Mateu Julio
- Marquez Rodriguez Eva
- Masso Pomes Carmen M
- Michael W Bannet
- Moreno Griñon Joaquin
- Ocaña Rivera Maite
- Ortuño Romagosa Jorge
- Ramirez Valencia Alfonso
- Raposo Garcia Ana
- Segura De Lassaletta Ignacio
- Sellares Monros Francesc Xavier
- Vazquez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41777 , F 109, S 8, H B 228485, I/A 54 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: PLANETA JUNIOR SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41777 , F 95, S 8, H B 228485, I/A 53 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: PLANETA JUNIOR SL
Apoderado
- Cortina Navarro Salvador
- Elias Viñeta Luis
- Fernandez Sanchiz Carlos
- Girbau Roca Francisco Javier
- Lara Garcia Jose
- Lara Garcia Marta
- Lopez Mateu Julio
- Marquez Rodriguez Eva
- Masso Pomes Carmen M
- Michael W Bannet
- Moreno Griñon Joaquin
- Ocaña Rivera Maite
- Ortuño Romagosa Jorge
- Ramirez Valencia Alfonso
- Raposo Garcia Ana
- Segura De Lassaletta Ignacio
- Sellares Monros Francesc Xavier
- Tijero Marin Miguel
- Vazquez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39566 , F 224, S 8, H B 228485, I/A 45 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-08
Información de RAPOSO GARCIA ANA
Mostramos los datos de RAPOSO GARCIA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAPOSO GARCIA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos