THIAGO JOSE MOREIRA VILLAN
Informe ejecutivo de THIAGO JOSE MOREIRA VILLAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE THIAGO JOSE MOREIRA VILLAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AES ELECTROINVERSORA ESPAÑA SL | Vicepresidente | 24/03/2017 | |
AES ELECTROINVERSORA ESPAÑA SL | Consejero | 24/03/2017 |
VINCULACIONES DE THIAGO JOSE MOREIRA VILLAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE THIAGO JOSE MOREIRA VILLAN
Empresa: AES ELECTROINVERSORA ESPAÑA SL
Consejero
- Elenise Aquino Paz
- Thiago Jose Moreira Villan
Presidente
Vicepresidente
- Thiago Jose Moreira Villan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2957 , F 42, S 8, H MU 75158, I/A 15 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-30
Consejero
- Elenise Aquino Paz
- Thiago Jose Moreira Villan
Presidente
Vicepresidente
- Thiago Jose Moreira Villan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820 , F 151, S 8, H MU 75138, I/A 19 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-30
Empresa: AES SAN NICOLAS HOLDING ESPAÑA SL
Consejero
- Elenise Aquino Paz
- Thiago Jose Moreira Villan
Presidente
Vicepresidente
- Thiago Jose Moreira Villan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 187, S 8, H MU 78485, I/A 10 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-30
Información de THIAGO JOSE MOREIRA VILLAN
Mostramos los datos de THIAGO JOSE MOREIRA VILLAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de THIAGO JOSE MOREIRA VILLAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos