AES SERVICIOS E INVERSIONES GLOBALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bravo Murillo, 101
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AES SERVICIOS E INVERSIONES GLOBALES SL
CIF B83503631
Capital Social 3347261.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 31/12/2002
Nombres Anteriores
- INVERSORA AES AMERICAS HOLDING ESPAÑA SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Aes Global Power Holdings Bv
Auditor VAHN Y CIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE AES SERVICIOS E INVERSIONES GLOBALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AES SERVICIOS E INVERSIONES GLOBALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aes Global Power Holdings Bv | Socio Unico | 27/08/2019 | 30/09/2019 |
Agustin Pujals Fernando | Apoderado | 25/11/2009 | 30/09/2019 |
Aquino Paz Elenise | Apoderado Solidario | 17/04/2017 | 30/09/2019 |
Aquino Paz Elenise | Apoderado Mancomunado | 17/04/2017 | 30/09/2019 |
Aquino Paz Elenise | Apoderado | 24/04/2017 | 30/09/2019 |
Aquino Paz Elenise | Administrador Mancomunado | 17/05/2017 | 30/09/2019 |
Barquin Luciano | Apoderado | 04/10/2010 | 30/09/2019 |
Barquin Luciano | Apoderado | 24/04/2017 | 30/09/2019 |
Bernerd Raymond Da Santos Avila | Apoderado Mancomunado | 01/04/2013 | 30/09/2019 |
Bernerd Raymond Da Santos Avila | Apoderado Solidario | 20/11/2015 | 30/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AES SERVICIOS E INVERSIONES GLOBALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35486 , F 73, S 8, H M 319367, I/A 42 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
- TRASLADADO EL DOMICILIO SOCIAL A CLAUDE DEBUSSYLAAN 12, 1082 MD, AMSTERDAM, PAISES BAJOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35486 , F 72, S 8, H M 319367, I/A 41M (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35486 , F 72, S 8, H M 319367, I/A 41 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
- Otras indicaciones: Proyecto de traslado de la sociedad de esta hoja, a Amsterdam, Paises Bajos. Los Acreedores continuaran ostentando sus derechos feentre a la sociedad con posteriorida a su traslado. Los créditos quedarán garantizados de conformidad con el artículo 100 de la LME. La sociedad no dispone de empleados
- Datos Registrales: T 35486, F 70, S 8, H M 319367
- Domicilio: C/ BRAVO MURILLO 101 - 5ª PLANTA, PUERTA 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (05/07/2019)
CVE: BORME-B-2019-132-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35486 , F 70, S 8, H M 319367, I/A 40 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35486 , F 70, S 8, H M 319367, I/A 40 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35486 , F 70, S 8, H M 319367, I/A 39 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35486 , F 70, S 8, H M 319367, I/A 39 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35486 , F 69, S 8, H M 319367, I/A 38 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35486 , F 69, S 8, H M 319367, I/A 37 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28