TERSA PORTOLA ROSARIO
Informe ejecutivo de TERSA PORTOLA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TERSA PORTOLA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAYTER SA | Consejero | 27/06/2018 | 31/01/2024 |
CAYTER SA | Consejero Delegado | 27/06/2018 | 31/01/2024 |
CAYTER SA | Presidente | 27/06/2018 | 31/01/2024 |
MAGATZEMS GARONA SL | Administrador Solidario | 30/01/2018 | 10/11/2023 |
CAYTER SA | Consejero Delegado Solidario | 07/06/2013 | 27/06/2018 |
CAYTER SA | Consejero | 07/06/2013 | 27/06/2018 |
VINCULACIONES DE TERSA PORTOLA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERSA PORTOLA ROSARIO
Empresa: CAYTER SA
Consejero Delegado
- Tersa Portola Rosario
Consejero
- Caubet Tersa Antonio
- Caubet Tersa Eduardo
- Caubet Tersa Maria Carmen
- Tersa Portola Rosario
Presidente
- Tersa Portola Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 131, S 8, H L 4333, I/A 10 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-25
Empresa: MAGATZEMS GARONA SL
Administrador Solidario
- Caubet Delseny Eduardo
- Tersa Portola Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 69 , F 105, S 8, H L 1219, I/A 7 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-25
Empresa: CAYTER SA
Consejero Delegado
- Tersa Portola Rosario
Consejero
- Caubet Tersa Antonio
- Caubet Tersa Eduardo
- Caubet Tersa Maria Carmen
- Tersa Portola Rosario
Presidente
- Tersa Portola Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 91, S 8, H L 4333, I/A 8 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-25
Empresa: CAYTER SA
Consejero Delegado Solidario
- Caubet Delseny Eduardo
- Tersa Portola Rosario
Consejero
- Caubet Delseny Eduardo
- Caubet Tersa Antonio
- Caubet Tersa Eduardo
- Caubet Tersa Maria Carmen
- Tersa Portola Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 91, S 8, H L 4333, I/A 8 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-25
Empresa: MAGATZEMS GARONA SL
Administrador Solidario
- Caubet Delseny Eduardo
- Tersa Portola Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 69 , F 11, S 8, H L 1219, I/A 5 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-25
Empresa: CAYTER SA
Consejero
- Caubet Delseny Eduardo
- Caubet Tersa Antonio
- Caubet Tersa Eduardo
- Caubet Tersa Maria Carmen
- Tersa Portola Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 90, S 8, H L 4333, I/A 7 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-25
Empresa: CAYTER SA
Consejero Delegado Solidario
- Caubet Delseny Eduardo
- Tersa Portola Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 90, S 8, H L 4333, I/A 7 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-25
Empresa: CAYTER SA
Consejero Delegado Solidario
- Caubet Delseny Eduardo
- Tersa Portola Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 90, S 8, H L 4333, I/A 7 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-25
Información de TERSA PORTOLA ROSARIO
Mostramos los datos de TERSA PORTOLA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERSA PORTOLA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos