CAUBET DELSENY EDUARDO
Informe ejecutivo de CAUBET DELSENY EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAUBET DELSENY EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGATZEMS GARONA SL | Administrador Solidario | 30/01/2018 | 10/11/2023 |
CAYTER SA | Consejero Delegado Solidario | 07/06/2013 | 27/06/2018 |
CAYTER SA | Presidente | 07/06/2013 | 27/06/2018 |
CAYTER SA | Consejero | 07/06/2013 | 27/06/2018 |
VINCULACIONES DE CAUBET DELSENY EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAUBET DELSENY EDUARDO
Empresa: MAGATZEMS GARONA SL
Administrador Solidario
- Caubet Delseny Eduardo
- Tersa Portola Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 69 , F 105, S 8, H L 1219, I/A 7 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-25
Empresa: CAYTER SA
Consejero Delegado Solidario
- Caubet Delseny Eduardo
- Tersa Portola Rosario
Consejero
- Caubet Delseny Eduardo
- Caubet Tersa Antonio
- Caubet Tersa Eduardo
- Caubet Tersa Maria Carmen
- Tersa Portola Rosario
Presidente
- Caubet Delseny Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 91, S 8, H L 4333, I/A 8 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-25
Empresa: MAGATZEMS GARONA SL
Administrador Solidario
- Caubet Delseny Eduardo
- Tersa Portola Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 69 , F 11, S 8, H L 1219, I/A 5 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-25
Empresa: CAYTER SA
Consejero
- Caubet Delseny Eduardo
- Caubet Tersa Antonio
- Caubet Tersa Eduardo
- Caubet Tersa Maria Carmen
- Tersa Portola Rosario
Presidente
- Caubet Delseny Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 90, S 8, H L 4333, I/A 7 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-25
Empresa: CAYTER SA
Consejero Delegado Solidario
- Caubet Delseny Eduardo
- Tersa Portola Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 90, S 8, H L 4333, I/A 7 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-25
Empresa: CAYTER SA
Consejero Delegado Solidario
- Caubet Delseny Eduardo
- Tersa Portola Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 90, S 8, H L 4333, I/A 7 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-25
Información de CAUBET DELSENY EDUARDO
Mostramos los datos de CAUBET DELSENY EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAUBET DELSENY EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos