TERRAZAS LLORENTE MARIA TERESA
Informe ejecutivo de TERRAZAS LLORENTE MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERRAZAS LLORENTE MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARRE-TERRAZAS SL | Administrador Mancomunado | 24/08/2016 |
VINCULACIONES DE TERRAZAS LLORENTE MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERRAZAS LLORENTE MARIA TERESA
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 91, S 8, H L 21693, I/A 7 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-25
Empresa: FARRE-TERRAZAS SL
Administrador Mancomunado
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 186, S 8, H L 9566, I/A 8 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-25
Empresa: FARRE-TERRAZAS SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 186, S 8, H L 9566, I/A 8 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 91, S 8, H L 21693, I/A 6 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 91, S 8, H L 21693, I/A 6 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 91, S 8, H L 21693, I/A 5 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 90, S 8, H L 21693, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-25
Empresa: FARRE-TERRAZAS SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 185, S 8, H L 9566, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-25
Empresa: FARRE-TERRAZAS SL
Administrador Solidario
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 185, S 8, H L 9566, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 90, S 8, H L 21693, I/A 3 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-25
VER MAS ACTOS
Información de TERRAZAS LLORENTE MARIA TERESA
Mostramos los datos de TERRAZAS LLORENTE MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERRAZAS LLORENTE MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos