FARRE FARRAN MERCEDES
Informe ejecutivo de FARRE FARRAN MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FARRE FARRAN MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARRE-TERRAZAS SL | Administrador Mancomunado | 27/03/2012 | 24/08/2016 |
CAFETERIA PIÑANA SL | Administrador Mancomunado | 14/04/2014 | 24/08/2016 |
CAFETERIA PIÑANA SL | Administrador Mancomunado | 25/03/2013 | 14/04/2014 |
CAFETERIA PIÑANA SL | Administrador Mancomunado | 27/03/2012 | 25/03/2013 |
CAFETERIA PIÑANA SL | Administrador Solidario | 27/03/2012 | |
FARRE-TERRAZAS SL | Administrador Solidario | 17/07/2009 | 27/03/2012 |
FARRE-TERRAZAS SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2009 |
VINCULACIONES DE FARRE FARRAN MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRE FARRAN MERCEDES
Empresa: FARRE-TERRAZAS SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 186, S 8, H L 9566, I/A 8 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 91, S 8, H L 21693, I/A 6 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 91, S 8, H L 21693, I/A 5 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 91, S 8, H L 21693, I/A 5 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 90, S 8, H L 21693, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 90, S 8, H L 21693, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-25
Empresa: FARRE-TERRAZAS SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 185, S 8, H L 9566, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-25
Empresa: FARRE-TERRAZAS SL
Administrador Solidario
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 185, S 8, H L 9566, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Mancomunado
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 90, S 8, H L 21693, I/A 3 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-25
Empresa: CAFETERIA PIÑANA SL
Administrador Solidario
- Farre Farran Mercedes
- Nogue Enguita Maria Isabel
- Terrazas Llorente Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 90, S 8, H L 21693, I/A 3 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-25
VER MAS ACTOS
Información de FARRE FARRAN MERCEDES
Mostramos los datos de FARRE FARRAN MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRE FARRAN MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos