TEROL ORERO VICENTE
Informe ejecutivo de TEROL ORERO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TEROL ORERO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO TECNICO Y CALIDAD EN LA EDIFICACION SA | Presidente | 12/07/2022 | |
DESARROLLO TECNICO Y CALIDAD EN LA EDIFICACION SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 12/07/2022 | |
DESARROLLO TECNICO Y CALIDAD EN LA EDIFICACION SA | Consejero | 12/07/2022 |
VINCULACIONES DE TEROL ORERO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEROL ORERO VICENTE
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Collado Polo Jose Carmelo
- Nebot Huerta Borja
- Terol Orero Vicente
Consejero
- Collado Polo Jose Carmelo
- Nebot Huerta Borja
- Terol Orero Vicente
Presidente
- Terol Orero Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7575, L 4875, F 135, S 8, H V 91878, I/A 9 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-46
Consejero Delegado
- Collado Polo Jose Carmelo
- Nebot Huerta Borja
- Terol Orero Vicente
Consejero
- Collado Polo Jose Carmelo
- Nebot Huerta Borja
- Terol Orero Vicente
Presidente
- Terol Orero Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7575, L 4875, F 135, S 8, H V 91878, I/A 9 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-46
Apoderado
- Terol Orero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28363 , F 179, S 8, H M 16071, I/A 30 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Consejero
- Martinez Ventura Jose Ignacio
- Terol Orero Vicente
Presidente
- Terol Orero Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28363 , F 179, S 8, H M 16071, I/A 29 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-28
Empresa: MUSAAT MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Consejero
- Martinez Ventura Jose Ignacio
- Terol Orero Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31276 , F 139, S 8, H M 7, I/A 202 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Apoderado
- Terol Orero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28363 , F 177, S 8, H M 16071, I/A 26 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
Consejero
- Gomez Gonzalez Manuel Luis
- Terol Orero Vicente
Presidente
- Terol Orero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28363 , F 176, S 8, H M 16071, I/A 25 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Consejero Delegado
- Collado Polo Jose Carmelo
- Gimenez Rodriguez Andres
- Terol Orero Vicente
Consejero
- Collado Polo Jose Carmelo
- Gimenez Rodriguez Andres
- Terol Orero Vicente
Director Tecnico
Presidente
- Terol Orero Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7575, L 4875, F 135, S 8, H V 91878, I/A 6 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Consejero Delegado
- Blanco Gomez Pedro Rafael
- Collado Polo Jose Carmelo
- Terol Orero Vicente
Consejero
- Blanco Gomez Pedro Rafael
- Collado Polo Jose Carmelo
- Terol Orero Vicente
Presidente
- Terol Orero Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7575, L 4875, F 135, S 8, H V 91878, I/A 6 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: MUSAAT MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Consejero
- Martinez Ventura Jose Ignacio
- Terol Orero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31276 , F 123, S 8, H M 7, I/A 185 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
VER MAS ACTOS
Información de TEROL ORERO VICENTE
Mostramos los datos de TEROL ORERO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEROL ORERO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos