COLLADO POLO JOSE CARMELO
Informe ejecutivo de COLLADO POLO JOSE CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLLADO POLO JOSE CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO TECNICO Y CALIDAD EN LA EDIFICACION SA | Secretario | 12/07/2022 | |
DESARROLLO TECNICO Y CALIDAD EN LA EDIFICACION SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 12/07/2022 | |
DESARROLLO TECNICO Y CALIDAD EN LA EDIFICACION SA | Consejero | 12/07/2022 | |
DESARROLLO TECNICO Y CALIDAD EN LA EDIFICACION SA | Director Tecnico | 02/08/2018 |
VINCULACIONES DE COLLADO POLO JOSE CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLADO POLO JOSE CARMELO
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Collado Polo Jose Carmelo
- Nebot Huerta Borja
- Terol Orero Vicente
Consejero
- Collado Polo Jose Carmelo
- Nebot Huerta Borja
- Terol Orero Vicente
Presidente
Secretario
- Collado Polo Jose Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7575, L 4875, F 135, S 8, H V 91878, I/A 9 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-46
Consejero Delegado
- Collado Polo Jose Carmelo
- Nebot Huerta Borja
- Terol Orero Vicente
Consejero
- Collado Polo Jose Carmelo
- Nebot Huerta Borja
- Terol Orero Vicente
Presidente
Secretario
- Collado Polo Jose Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7575, L 4875, F 135, S 8, H V 91878, I/A 9 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-46
Consejero
Director Tecnico
- Collado Polo Jose Carmelo
Secretario
- Collado Polo Jose Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7575, L 4875, F 135, S 8, H V 91878, I/A 7 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-46
Consejero Delegado
- Collado Polo Jose Carmelo
- Gimenez Rodriguez Andres
- Terol Orero Vicente
Consejero
- Collado Polo Jose Carmelo
- Gimenez Rodriguez Andres
- Terol Orero Vicente
Director Tecnico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7575, L 4875, F 135, S 8, H V 91878, I/A 6 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Consejero Delegado
- Blanco Gomez Pedro Rafael
- Collado Polo Jose Carmelo
- Terol Orero Vicente
Consejero
- Blanco Gomez Pedro Rafael
- Collado Polo Jose Carmelo
- Terol Orero Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7575, L 4875, F 135, S 8, H V 91878, I/A 6 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Consejero Delegado
- Blanco Gomez Pedro Rafael
- Collado Polo Jose Carmelo
- Terol Orero Vicente
Consejero
- Blanco Gomez Pedro Rafael
- Collado Polo Jose Carmelo
- Terol Orero Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7575, L 4875, F 134, S 8, H V 91878, I/A 4 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-46
Empresa: INVENTA SOLAR SL
Administrador Solidario
- Collado Polo Jose Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8798, L 6084, F 90, S 8, H V 125946, I/A 4 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-46
Información de COLLADO POLO JOSE CARMELO
Mostramos los datos de COLLADO POLO JOSE CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLADO POLO JOSE CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos