TERESA NAPOLI
Informe ejecutivo de TERESA NAPOLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TERESA NAPOLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS ORGANIZACION LOGISTICA TRADE INTERNACIONAL SA | Consejero | 07/01/2022 | |
N T L SA | Administrador Unico | 11/01/2018 |
VINCULACIONES DE TERESA NAPOLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERESA NAPOLI
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Francesca Polti
- Roman Carceller Rafael
- Teresa Napoli
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47105 , F 141, S 8, H B 6424, I/A 48 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-08
Consejero Delegado
Consejero
- Francesca Polti
- Roman Carceller Rafael
- Teresa Napoli
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47105 , F 141, S 8, H B 6424, I/A 48 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-08
Empresa: N T L SA
Administrador Unico
- Teresa Napoli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 16, S 8, H B 201289, I/A 20 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Empresa: N T L SA
Administrador Unico
- Teresa Napoli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 16, S 8, H B 201289, I/A 19 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-08
Consejero Delegado
Consejero
- Francesca Polti
- Roman Carceller Rafael
- Teresa Napoli
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34782 , F 49, S 8, H B 6424, I/A 39 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34782 , F 49, S 8, H B 6424, I/A 39 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34782 , F 47, S 8, H B 6424, I/A 33 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34782 , F 47, S 8, H B 6424, I/A 33 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08
Información de TERESA NAPOLI
Mostramos los datos de TERESA NAPOLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERESA NAPOLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos