ROMAN CARCELLER RAFAEL
Informe ejecutivo de ROMAN CARCELLER RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMAN CARCELLER RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS ORGANIZACION LOGISTICA TRADE INTERNACIONAL SA | Consejero | 07/01/2022 | |
PRODUCTOS ORGANIZACION LOGISTICA TRADE INTERNACIONAL SA | Consejero Delegado Solidario | 07/01/2022 | |
PRODUCTOS ORGANIZACION LOGISTICA TRADE INTERNACIONAL SA | Secretario | 07/01/2022 | |
N T L SA | Apoderado Solidario | 11/01/2018 | |
PRODUCTOS ORGANIZACION LOGISTICA TRADE INTERNACIONAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/01/2017 | |
PRODUCTOS ORGANIZACION LOGISTICA TRADE INTERNACIONAL SA | Apoderado Solidario | 29/04/2014 |
VINCULACIONES DE ROMAN CARCELLER RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN CARCELLER RAFAEL
Consejero Delegado Solidario
- Francesca Polti
- Roman Carceller Rafael
Consejero
- Francesca Polti
- Roman Carceller Rafael
- Teresa Napoli
Presidente
Secretario
- Roman Carceller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47105 , F 141, S 8, H B 6424, I/A 48 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-08
Consejero Delegado
- Francesca Polti
- Roman Carceller Rafael
Consejero
- Francesca Polti
- Roman Carceller Rafael
- Teresa Napoli
Presidente
Secretario
- Roman Carceller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47105 , F 141, S 8, H B 6424, I/A 48 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-08
Empresa: N T L SA
Apoderado Solidario
- Roman Carceller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 16, S 8, H B 201289, I/A 21 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Miquel Canals Joan
- Roman Carceller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34782 , F 49, S 8, H B 6424, I/A 40 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Consejero Delegado
- Francesca Polti
- Roman Carceller Rafael
Consejero
- Francesca Polti
- Roman Carceller Rafael
- Teresa Napoli
Presidente
Secretario
- Roman Carceller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34782 , F 49, S 8, H B 6424, I/A 39 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Apoderado Solidario
- Roman Carceller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34782 , F 47, S 8, H B 6424, I/A 35 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Información de ROMAN CARCELLER RAFAEL
Mostramos los datos de ROMAN CARCELLER RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN CARCELLER RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos