TERES PIQUER PEDRO EMILIO
Informe ejecutivo de TERES PIQUER PEDRO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TERES PIQUER PEDRO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERC INTEGRAL DE PONENT SL | Socio Unico | 18/08/2016 | |
COMERC INTEGRAL DE PONENT SL | Administrador Unico | 18/08/2016 | |
PLETA AUDITORES SLP | Apoderado | 03/03/2011 | |
PLETA AUDITORES SLP | Consejero | 14/04/2010 | |
MITRE CONSULTING 2006 SLP | Consejero | 13/04/2010 |
VINCULACIONES DE TERES PIQUER PEDRO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERES PIQUER PEDRO EMILIO
Empresa: PLANYESTIC 53 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PLANYESTIC 53 SL
Nif:B25606997
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Teres Piquer Pedro Emilio
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:24/02/2009
Número Procedimiento Concursal:351/2008
Datos Registrales:
Tomo:
1004
Libro:
0
Folio:
6
Hoja:
8-19690
Inscripción:
5
Fecha Inscripción28/12/2018
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 6, S 8, H L 19690, I/A 5 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-7-25
Empresa: ORAMA CONSULTORES SLP
Soc.Prof.
- De Leon De Cristo Francisco Javier
- Soriano Royan Jose Maria
- Teres Piquer Pedro Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 48, S 8, H NA 36630, I/A 3 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-31
Empresa: COMERC INTEGRAL DE PONENT SL
Administrador Unico
- Teres Piquer Pedro Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1282 , F 105, S 8, H L 25606, I/A 2 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-25
Empresa: COMERC INTEGRAL DE PONENT SL
Socio Único
- Teres Piquer Pedro Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1282 , F 105, S 8, H L 25606, I/A 2 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-25
Empresa: PLANTA SEGRIA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PLANTA SEGRIA SA
Nif:A25480369
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Teres Piquer Pedro Emilio
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:24/02/2009
Número Procedimiento Concursal:1/2009
Datos Registrales:
Tomo:
713
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-13577
Inscripción:
13
Fecha Inscripción17/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 163, S 8, H L 13577, I/A 13 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-25
Empresa: PLANTA SEGRIA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PLANTA SEGRIA SA
Nif:A25480369
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Vila Castella Maria Magdalena Teres Piquer Pedro Emilio
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:24/02/2009
Número Procedimiento Concursal:1/2009
Datos Registrales:
Tomo:
713
Libro:
0
Folio:
98
Hoja:
8-13577
Inscripción:
11
Fecha Inscripción17/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 98, S 8, H L 13577, I/A 11 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-25
Empresa: PLETA AUDITORES SLP
Apoderado
- De Leon De Cristo Francisco Javier
- Poch Vilaplana Maria Dolores
- Soriano Royan Jose Maria
- Teres Piquer Pedro Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 202, S 8, H B 23472, I/A 32 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Empresa: PLETA AUDITORES SLP
Consejero
- Teres Piquer Pedro Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 201, S 8, H B 23472, I/A 30 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Empresa: MITRE CONSULTING 2006 SL
Consejero
- Teres Piquer Pedro Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38132 , F 86, S 8, H B 319850, I/A 4 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Empresa: PLANYESTIC 53 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PLANYESTIC 53 SL
Nif:B25606997
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Teres Piquer Pedro Emilio
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:24/02/2009
Número Procedimiento Concursal:351/2008
Datos Registrales:
Tomo:
1004
Libro:
0
Folio:
1
Hoja:
8-19690
Inscripción:
4
Fecha Inscripción19/01/2010
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 1, S 8, H L 19690, I/A 4 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-25
Información de TERES PIQUER PEDRO EMILIO
Mostramos los datos de TERES PIQUER PEDRO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERES PIQUER PEDRO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos