TENT TENT PEDRO
Informe ejecutivo de TENT TENT PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TENT TENT PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUITENT SL | Administrador Solidario | 20/09/2021 | |
ALQUITENT SL | Apoderado | 24/10/2013 | |
SAJEM SL | Administrador Unico | 15/01/2010 |
VINCULACIONES DE TENT TENT PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENT TENT PEDRO
Empresa: ALQUITENT SL
Administrador Solidario
- Tent Tent Antonio
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 215, S 8, H V 115662, I/A 12 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-46
Empresa: ALQUITENT SL
Administrador Mancomunado
- Tent Tent Antonio
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 215, S 8, H V 115662, I/A 12 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-46
Empresa: ALQUITENT SL
Apoderado
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8503, L 5793, F 10, S 8, H V 115662, I/A 7 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-46
Empresa: APARTHOTEL EUROPA SL
Administrador Unico
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137, L 4440, F 12, S 8, H V 82567, I/A 4 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-46
Empresa: SAJEM SA
Administrador Unico
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368, L 4669, F 63, S 8, H V 87426, I/A 11 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-46
Empresa: HOTEL LISBOA SA
Administrador Unico
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 471 , F 26, S 8, H BA 1645, I/A 12 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-06
Empresa: ALQUITENT SL
Administrador Mancomunado
- Tent Tent Antonio
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8503, L 5793, F 7, S 8, H V 115662, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-46
Empresa: SAJEM SA
Administrador Unico
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368, L 4669, F 62, S 8, H V 87426, I/A 8 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-46
Empresa: APARTHOTEL EUROPA SL
Administrador Unico
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137, L 4440, F 11, S 8, H V 82567, I/A 2 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-46
Empresa: HOTEL LISBOA SA
Administrador Unico
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171, L 1, F 149, S 8, H BA 1645, I/A 11 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-06
Información de TENT TENT PEDRO
Mostramos los datos de TENT TENT PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENT TENT PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos