TENT TENT ANTONIO
Informe ejecutivo de TENT TENT ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TENT TENT ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUITENT SL | Administrador Solidario | 20/09/2021 | |
SAJEM SL | Apoderado | 06/11/2019 | |
HOTEL TURIA SA | Administrador Unico | 14/02/2014 | |
ALQUITENT SL | Apoderado | 24/10/2013 |
VINCULACIONES DE TENT TENT ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENT TENT ANTONIO
Empresa: HOTEL TURIA SA
Administrador Unico
- Tent Tent Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 88, S 8, H V 26844, I/A 15 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
Empresa: ALQUITENT SL
Administrador Solidario
- Tent Tent Antonio
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 215, S 8, H V 115662, I/A 12 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-46
Empresa: ALQUITENT SL
Administrador Mancomunado
- Tent Tent Antonio
- Tent Tent Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 215, S 8, H V 115662, I/A 12 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-46
Empresa: SAJEM SL
Apoderado
- Tent Tent Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7368, L 4669, F 67, S 8, H V 87426, I/A 15 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-46
Empresa: HOTEL TURIA SA
Administrador Unico
- Tent Tent Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 88, S 8, H V 26844, I/A 13 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-46
Empresa: CALPE APARTAMENTOS VORAMAR SL
Administrador Unico
- Tent Tent Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7319, L 4620, F 214, S 8, H V 86389, I/A 8 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-46
Empresa: HOTEL TURIA SA
Administrador Unico
- Tent Tent Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 88, S 8, H V 26844, I/A 11 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-46
Empresa: HOTEL TURIA SA
Administrador Unico
- Tent Tent Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 88, S 8, H V 26844, I/A 11 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-46
Empresa: ALQUITENT SL
Apoderado
- Tent Tent Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8503, L 5793, F 11, S 8, H V 115662, I/A 8 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-46
Empresa: ARRENDADOS SA
Administrador Unico
- Tent Tent Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7316, L 4618, F 190, S 8, H V 86344, I/A 7 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-46
VER MAS ACTOS
Información de TENT TENT ANTONIO
Mostramos los datos de TENT TENT ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENT TENT ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos