TENA BAGUENA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de TENA BAGUENA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TENA BAGUENA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEBRUSA SA | Secretario | 29/12/2017 | |
TEBRUSA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 29/12/2017 | |
TEBRUSA SA | Consejero | 29/12/2017 | |
HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL | Administrador Solidario | 07/02/2017 | |
HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL | Apoderado Mancomunado | 21/12/2015 | |
SERVITERUEL SL | Administrador Solidario | 06/03/2014 | |
MACLATUR SL | Apoderado Mancomunado | 11/11/2010 | |
COMERCIAL TENA TERUEL SL | Secretario | 30/04/2009 | |
COMERCIAL TENA TERUEL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 30/04/2009 | |
COMERCIAL TENA TERUEL SL | Consejero | 30/04/2009 |
VINCULACIONES DE TENA BAGUENA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENA BAGUENA MARIA DEL CARMEN
Empresa: TEBRUSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Consejero
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Presidente
Secretario
- Tena Baguena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 134, F 11, S 8, H TE 911, I/A 12 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-44
Empresa: TEBRUSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Consejero
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Presidente
Secretario
- Tena Baguena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 134, F 11, S 8, H TE 911, I/A 11 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-35-44
Empresa: TEBRUSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Consejero
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Presidente
Secretario
- Tena Baguena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 134, F 11, S 8, H TE 911, I/A 11 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-35-44
Empresa: HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
Administrador Solidario
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 249, F 70, S 8, H TE 4380, I/A 5 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-44
Empresa: HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
Apoderado Mancomunado
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Espeleta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 225, L 225, F 225, S 8, H TE 4380, I/A 4 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-13-44
Empresa: SERVITERUEL SL
Administrador Solidario
- Tena Baguena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228, L 228, F 74, S 8, H TE 4497, I/A 3 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-44
Empresa: TEBRUSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Consejero
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Presidente
Secretario
- Tena Baguena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 134, F 10, S 8, H TE 911, I/A 10 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-44
Empresa: TEBRUSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Consejero
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Presidente
Secretario
- Tena Baguena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 134, F 10, S 8, H TE 911, I/A 10 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-44
Empresa: MACLATUR SL
Apoderado Mancomunado
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Espeleta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189, L 189, F 208, S 8, H TE 2686, I/A 6 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-44
Empresa: PROMOCIONES EL PINAR SIGLO XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Consejero
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Presidente
Secretario
- Tena Baguena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208, L 208, F 28, S 8, H TE 3561, I/A 4 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-44
VER MAS ACTOS
Información de TENA BAGUENA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de TENA BAGUENA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENA BAGUENA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos