TENA BAGUENA LEOCADIO ANDRES
Informe ejecutivo de TENA BAGUENA LEOCADIO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TENA BAGUENA LEOCADIO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEBRUSA SA | Consejero | 29/12/2017 | |
COMERCIAL TENA TERUEL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 30/04/2009 | |
COMERCIAL TENA TERUEL SL | Consejero | 30/04/2009 |
VINCULACIONES DE TENA BAGUENA LEOCADIO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENA BAGUENA LEOCADIO ANDRES
Empresa: TEBRUSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 134, F 11, S 8, H TE 911, I/A 11 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-35-44
Empresa: TEBRUSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Consejero
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 134, F 11, S 8, H TE 911, I/A 11 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-35-44
Empresa: TEBRUSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Consejero
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 134, F 10, S 8, H TE 911, I/A 10 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-44
Empresa: TEBRUSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Consejero
- HOLDING FAMILIA TENA-TERUEL SL
- Tena Baguena Leocadio Andres
- Tena Baguena Maria Del Carmen
- Tena Baguena Monica
- Tena Espeleta Julio Angel
- Tena Espeleta Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 134, F 10, S 8, H TE 911, I/A 10 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-44
Empresa: INMOBALO LLAR SL
Administrador Mancomunado
- Simo Matutano Esteban
- Tena Baguena Leocadio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365, L 928, F 208, S 8, H CS 26766, I/A 8 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-12
Empresa: OVALO SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Tena Baguena Leocadio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 218, F 209, S 8, H TE 4040, I/A 4 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-44
Empresa: INMOBALO LLAR SL
Administrador Mancomunado
- Simo Matutano Esteban
- Tena Baguena Leocadio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365, L 928, F 207, S 8, H CS 26766, I/A 5 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-12
Empresa: INMOBALO LLAR SL
Administrador Solidario
- Agut Folch Julian Vicente
- Tena Baguena Leocadio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365, L 928, F 207, S 8, H CS 26766, I/A 5 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-12
Empresa: OVALO SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Tena Baguena Leocadio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 218, F 209, S 8, H TE 4040, I/A 3 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-44
Empresa: OVALO SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Simo Matutano Esteban
- Tena Baguena Leocadio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 218, F 209, S 8, H TE 4040, I/A 3 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-44
VER MAS ACTOS
Información de TENA BAGUENA LEOCADIO ANDRES
Mostramos los datos de TENA BAGUENA LEOCADIO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENA BAGUENA LEOCADIO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos