TELLADO NOGUEIRA JOSE ARMANDO
Informe ejecutivo de TELLADO NOGUEIRA JOSE ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TELLADO NOGUEIRA JOSE ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOLACT SL | Consejero | 22/08/2024 | |
INNOLACT SL | Presidente | 22/08/2024 | |
UNILACTEA SL | Consejero | 08/04/2024 | |
CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA | Apoderado Solidario | 04/01/2024 | |
CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA | Apoderado Mancomunado | 14/11/2023 | |
CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA | Apoderado Solidario | 18/08/2022 | |
LACREM SA | Consejero | 14/12/2020 | |
INSTITUTO ESPAÑOL DE NUTRICION PERSONALIZADA SA | Presidente | 05/07/2019 | |
INSTITUTO ESPAÑOL DE NUTRICION PERSONALIZADA SA | Consejero | 05/07/2019 | |
DEINASVEL SL | Apoderado | 14/06/2018 |
VINCULACIONES DE TELLADO NOGUEIRA JOSE ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLADO NOGUEIRA JOSE ARMANDO
Empresa: INNOLACT SL
Consejero
- Garcia Fernandez Maria
- Suarez Fernandez Maria Del Sagrario
- Tellado Nogueira Jose Armando
Presidente
- Tellado Nogueira Jose Armando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 11166, I/A 18 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-27
Empresa: UNILACTEA SL
Consejero
- Alvarez Rodriguez Damaso Alberto
- Carmona Mora Antonio
- Delgado Vizcaino Ricardo
- Suarez Fernandez Maria Del Sagrario
- Tellado Nogueira Jose Armando
- Torrico Jurado Petra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 20, S 8, H LU 21959, I/A 1 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-27
Empresa: LACTEAS FLOR DE BURGOS SL
Consejero
- Angulo Vergara Roberto
- Ortega Garcia Felix
- Suarez Fernandez Maria Del Sagrario
- Tellado Nogueira Jose Armando
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811, L 602, F 37, S 8, H BU 13451, I/A 31 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-09
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Rodriguez Damaso Alberto
- Jañez Ramos Andres Maria
- Morales Zapata Manuel
- Suarez Fernandez Sagrario
- Tellado Nogueira Jose Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 151, S 8, H AS 9927, I/A 131 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-33
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA
Apoderado Solidario
- Jañez Ramos Andres Maria
- Morales Zapata Manuel
- Suarez Fernandez Sagrario
- Tellado Nogueira Jose Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 151, S 8, H AS 9927, I/A 130 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-33
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA
Apoderado Mancomunado
- Martinez Arango Faustina
- Morales Zapata Manuel
- Tellado Nogueira Jose Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 150, S 8, H AS 9927, I/A 127 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-33
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA
Apoderado Mancomunado
- Morales Zapata Manuel
- Tellado Nogueira Jose Armando
- Vega Artime Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 150, S 8, H AS 9927, I/A 127 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-33
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA
Apoderado Mancomunado
- Morales Zapata Manuel
- Tellado Nogueira Jose Armando
- Vega Artime Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 150, S 8, H AS 9927, I/A 125 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-33
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA
Apoderado Mancomunado
- Morales Zapata Manuel
- Tellado Nogueira Jose Armando
- Vega Artime Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 150, S 8, H AS 9927, I/A 125 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-33
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Rodriguez Damaso Alberto
- Suarez Fernandez Sagrario
- Tellado Nogueira Jose Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 149, S 8, H AS 9927, I/A 124 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-33
VER MAS ACTOS
Información de TELLADO NOGUEIRA JOSE ARMANDO
Mostramos los datos de TELLADO NOGUEIRA JOSE ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLADO NOGUEIRA JOSE ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos