ANGULO VERGARA ROBERTO
Informe ejecutivo de ANGULO VERGARA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE ANGULO VERGARA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHARENTE PROYECTOS INDUSTRIALES SL | Administrador Solidario | 07/03/2024 | |
BLAKE PIERCE 2022 SL | Administrador Solidario | 30/01/2024 | |
LACTAN HOLDING GROUP SL | Administrador Mancomunado | 28/04/2023 | |
ABC DAIRY FOOD SL | Administrador Mancomunado | 31/03/2023 | |
JOSE SANCHEZ PEÑATE SA | Consejero Delegado | 20/10/2021 | |
JOSE SANCHEZ PEÑATE SA | Consejero | 20/10/2021 | |
GRUFERAN SL | Administrador Solidario | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE ANGULO VERGARA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGULO VERGARA ROBERTO
Empresa: CHARENTE PROYECTOS INDUSTRIALES SL
Administrador Solidario
- Angulo Vergara Roberto
- Iza Moreno Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46262 , F 20, S 8, H M 812609, I/A 2 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: LACTEAS FLOR DE BURGOS SL
Consejero
- Angulo Vergara Roberto
- Ortega Garcia Felix
- Suarez Fernandez Maria Del Sagrario
- Tellado Nogueira Jose Armando
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811, L 602, F 37, S 8, H BU 13451, I/A 31 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-09
Empresa: LACTEAS FLOR DE BURGOS SL
Consejero
- Angulo Vergara Roberto
- Ortega Garcia Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811, L 602, F 37, S 8, H BU 13451, I/A 30 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-09
Empresa: BLAKE PIERCE 2022 SL
Administrador Solidario
- Angulo Vergara Roberto
- Iza Moreno Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46111 , F 49, S 8, H M 810178, I/A 2 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: LACTAN HOLDING GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Vergara Fernando
- Angulo Vergara Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806, L 597, F 125, S 8, H BU 17481, I/A 9 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-09
Empresa: ABC DAIRY FOOD SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Vergara Fernando
- Angulo Vergara Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 577, F 17, S 8, H BU 18639, I/A 4 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-09
Empresa: WILCOX BUSINESS GROUP SL
Liquidador
- Angulo Vergara Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40299 , F 13, S 8, H M 715909, I/A 8 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Empresa: WILCOX BUSINESS GROUP SL
Administrador Unico
- Angulo Vergara Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40299 , F 13, S 8, H M 715909, I/A 8 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Empresa: JOSE SANCHEZ PEÑATE SA
Apoderado
Consejero Delegado
- Angulo Vergara Roberto
Consejero
- Angulo Vergara Roberto
- Artal Diez Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2263 , F 184, S 8, H GC 3655, I/A 146 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-35
Empresa: WILCOX BUSINESS GROUP SL
Administrador Unico
- Angulo Vergara Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40299 , F 12, S 8, H M 715909, I/A 5 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
VER MAS ACTOS
Información de ANGULO VERGARA ROBERTO
Mostramos los datos de ANGULO VERGARA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGULO VERGARA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos