TEJO PINDADO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de TEJO PINDADO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TEJO PINDADO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERRUECO 2005 SL | Apoderado | 17/06/2019 | |
LATER ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA | Administrador Solidario | 28/12/2010 |
VINCULACIONES DE TEJO PINDADO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJO PINDADO JOSE ANTONIO
Empresa: LATER ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA
Administrador Solidario
- Delgado Urias Arturo
- Tejo Pindado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17514 , F 40, S 8, H M 300872, I/A 8 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: BERRUECO 2005 SL
Apoderado
- Tejo Pindado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22867 , F 150, S 8, H M 409474, I/A 4 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Empresa: LATER ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA
Administrador Solidario
- Delgado Urias Arturo
- Tejo Pindado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17514 , F 40, S 8, H M 300872, I/A 7 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Empresa: LATER ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA
Administrador Solidario
- Delgado Urias Arturo
- Tejo Pindado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17514 , F 38, S 8, H M 300872, I/A 5 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Empresa: LATER ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA
Administrador Unico
- Tejo Pindado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17514 , F 38, S 8, H M 300872, I/A 5 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Información de TEJO PINDADO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de TEJO PINDADO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJO PINDADO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos