DELGADO URIAS ARTURO
Informe ejecutivo de DELGADO URIAS ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELGADO URIAS ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MBMC BIKES SLL | Administrador Solidario | 20/02/2013 | |
LATER ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA | Administrador Solidario | 28/12/2010 | |
BERRUECO 2005 SL | Administrador Unico | 24/02/2010 | |
BERRUECO 2005 SL | Apoderado | 28/08/2009 |
VINCULACIONES DE DELGADO URIAS ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO URIAS ARTURO
Empresa: LATER ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA
Administrador Solidario
- Delgado Urias Arturo
- Tejo Pindado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17514 , F 40, S 8, H M 300872, I/A 8 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: LATER GESTION SA
Administrador Unico
- Delgado Urias Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23827 , F 64, S 8, H M 427667, I/A 5 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Empresa: A D U OFICINA DE PROYECTOS SL
Liquidador
- Delgado Urias Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12937 , F 123, S 8, H M 208344, I/A 4 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-28
Empresa: LATER GESTION SA
Administrador Unico
- Delgado Urias Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23827 , F 63, S 8, H M 427667, I/A 4 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-28
Empresa: LATER ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA
Administrador Solidario
- Delgado Urias Arturo
- Tejo Pindado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17514 , F 40, S 8, H M 300872, I/A 7 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Empresa: MBMC BIKES SLL
Administrador Solidario
- Delgado Urias Arturo
- Negro Barranco Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30792 , F 1, S 8, H M 554125, I/A 1 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Empresa: LATER GESTION SA
Administrador Unico
- Delgado Urias Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23827 , F 63, S 8, H M 427667, I/A 3 (24/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-28
Empresa: LATER ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA
Administrador Solidario
- Delgado Urias Arturo
- Tejo Pindado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17514 , F 38, S 8, H M 300872, I/A 5 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Empresa: BERRUECO 2005 SL
Administrador Unico
- Delgado Urias Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22867 , F 150, S 8, H M 409474, I/A 3 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-28
Empresa: BERRUECO 2005 SL
Apoderado
- Delgado Urias Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22867 , F 149, S 8, H M 409474, I/A 2 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Información de DELGADO URIAS ARTURO
Mostramos los datos de DELGADO URIAS ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO URIAS ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos