TEJERA GONZALEZ JONAY
Informe ejecutivo de TEJERA GONZALEZ JONAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TEJERA GONZALEZ JONAY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIMPORT ARCHIPIELAGO SL | Administrador Mancomunado | 01/03/2016 | 29/04/2024 |
SUNUGAL FISH SL | Administrador Unico | 23/03/2012 | 30/01/2013 |
VINCULACIONES DE TEJERA GONZALEZ JONAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJERA GONZALEZ JONAY
Empresa: DISTRIMPORT ARCHIPIELAGO SL
Administrador Mancomunado
- Medina Hernandez Javier
- Tejera Gonzalez Jonay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 181, S 8, H TF 56742, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-38
Empresa: SUNUGAL FISH SL
Administrador Unico
- Tejera Gonzalez Jonay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 158, S 8, H TF 49767, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-38
Empresa: SUNUGAL FISH SL
Administrador Unico
- Tejera Gonzalez Jonay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 158, S 8, H TF 49767, I/A 2 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Información de TEJERA GONZALEZ JONAY
Mostramos los datos de TEJERA GONZALEZ JONAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJERA GONZALEZ JONAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos