MEDINA HERNANDEZ JAVIER
Informe ejecutivo de MEDINA HERNANDEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDINA HERNANDEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELABORADOS MEDINA Y TEJERA SL | Administrador Unico | 03/12/2014 |
VINCULACIONES DE MEDINA HERNANDEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA HERNANDEZ JAVIER
Empresa: DISTRIMPORT ARCHIPIELAGO SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 185, S 8, H TF 56742, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-38
Empresa: DISTRIMPORT ARCHIPIELAGO SL
Administrador Mancomunado
- Medina Hernandez Javier
- Tejera Gonzalez Jonay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 181, S 8, H TF 56742, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-38
Empresa: ELABORADOS MEDINA Y TEJERA SL
Administrador Unico
- Medina Hernandez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 172, S 8, H TF 54570, I/A 1 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-38
Empresa: SUNUGAL FISH SL
Administrador Mancomunado
- Cisse Ibrahima
- Medina Hernandez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 158, S 8, H TF 49767, I/A 2 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Empresa: SUNUGAL FISH SL
Administrador Mancomunado
- Cisse Ibrahima
- Medina Hernandez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 156, S 8, H TF 49767, I/A 1 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-38
Información de MEDINA HERNANDEZ JAVIER
Mostramos los datos de MEDINA HERNANDEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA HERNANDEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos