TEJEIRO PEREZ MANUEL
Informe ejecutivo de TEJEIRO PEREZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TEJEIRO PEREZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIDELAN SL | Consejero | 23/12/2015 | 01/08/2024 |
SIDELAN SL | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2015 | 01/08/2024 |
SIDELAN SL | Secretario | 15/06/2023 | 01/08/2024 |
ZUBIPLAST SL | Consejero | 30/09/2015 | 27/06/2024 |
SIDELAN SL | Vicepresidente | 23/12/2015 | 15/06/2023 |
VINCULACIONES DE TEJEIRO PEREZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJEIRO PEREZ MANUEL
Empresa: SIDELAN SL
Consejero Delegado Solidario
- Tejeiro Perez Manuel
Consejero
- Tejeiro Perez Manuel
Secretario
- Tejeiro Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 11050, I/A 14 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-01
Empresa: ZUBIPLAST SL
Consejero
- Tejeiro Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 4248, I/A 18 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-20
Empresa: SIDELAN SL
Secretario
- Tejeiro Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 161, S 8, H VI 11050, I/A 8 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-01
Empresa: SIDELAN SL
Vicepresidente
- Tejeiro Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 161, S 8, H VI 11050, I/A 8 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-01
Empresa: SIDELAN SL
Consejero Delegado Solidario
- Manjon Hernandez Benjamin
- Tejeiro Perez Manuel
Consejero
- Manjon Hernandez Benjamin
- Tejeiro Perez Angel
- Tejeiro Perez Manuel
- Tejeiro Perez Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Tejeiro Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 158, S 8, H VI 11050, I/A 4 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-14-01
Empresa: ZUBIPLAST SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Manjon Hernandez Benjamin
- Tejeiro Perez Angel
- Tejeiro Perez Manuel
- Tejeiro Perez Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 85, S 8, H SS 4248, I/A 6 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-20
Información de TEJEIRO PEREZ MANUEL
Mostramos los datos de TEJEIRO PEREZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJEIRO PEREZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos