TEJEIRO PEREZ ANGEL
Informe ejecutivo de TEJEIRO PEREZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TEJEIRO PEREZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZUBIPLAST SL | Consejero Delegado Solidario | 30/09/2015 | 10/07/2019 |
ZUBIPLAST SL | Presidente | 30/09/2015 | 10/07/2019 |
ZUBIPLAST SL | Consejero | 30/09/2015 | 10/07/2019 |
SIDELAN SL | Secretario | 23/12/2015 | 21/05/2019 |
SIDELAN SL | Consejero | 23/12/2015 | 21/05/2019 |
VINCULACIONES DE TEJEIRO PEREZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJEIRO PEREZ ANGEL
Empresa: ZUBIPLAST SL
Consejero Delegado Solidario
- Tejeiro Perez Angel
Consejero
- Tejeiro Perez Angel
Presidente
- Tejeiro Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 86, S 8, H SS 4248, I/A 8 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-20
Empresa: SIDELAN SL
Consejero
- Tejeiro Perez Angel
Secretario
- Tejeiro Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 161, S 8, H VI 11050, I/A 5 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-01
Empresa: SIDELAN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Manjon Hernandez Benjamin
- Tejeiro Perez Angel
- Tejeiro Perez Manuel
- Tejeiro Perez Miguel
Presidente
Secretario
- Tejeiro Perez Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 158, S 8, H VI 11050, I/A 4 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-14-01
Empresa: ZUBIPLAST SL
Consejero Delegado Solidario
- Tejeiro Perez Angel
- Tejeiro Perez Miguel
Consejero
- Manjon Hernandez Benjamin
- Tejeiro Perez Angel
- Tejeiro Perez Manuel
- Tejeiro Perez Miguel
Presidente
- Tejeiro Perez Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 85, S 8, H SS 4248, I/A 6 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-20
Información de TEJEIRO PEREZ ANGEL
Mostramos los datos de TEJEIRO PEREZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJEIRO PEREZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos