TEJEDOR ROMAN VICENTE
Informe ejecutivo de TEJEDOR ROMAN VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TEJEDOR ROMAN VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODEGET SL | Administrador Solidario | 30/08/2019 | |
DOSHER SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Solidario | 19/12/2017 |
VINCULACIONES DE TEJEDOR ROMAN VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJEDOR ROMAN VICENTE
Empresa: RODEGET SL
Administrador Solidario
- Tejedor Roman Maria Cruz
- Tejedor Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 107, S 8, H TO 41999, I/A 1 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-45
Empresa: DOSHER SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Tejedor Roman Maria Cruz
- Tejedor Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27371 , F 139, S 8, H M 493268, I/A 5 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: INDUSTRIAS METALICAS TEJEDOR SL
Administrador Solidario
- Roman Migallon Natividad
- Tejedor Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14998 , F 26, S 8, H M 250051, I/A 3 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Empresa: BITTAL SISTEMAS MODULARES SL
Consejero Delegado Solidario
- Tejedor Roman Vicente
Consejero
- Tejedor Roman Vicente
Presidente
- Tejedor Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 217, S 8, H TO 18065, I/A 4 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-45
Empresa: DOSHER SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Tejedor Roman Maria Cruz
- Tejedor Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27371 , F 137, S 8, H M 493268, I/A 2 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Empresa: DOSHER SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Tejedor Roman Maria Cruz
- Tejedor Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27371 , F 136, S 8, H M 493268, I/A 1 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Información de TEJEDOR ROMAN VICENTE
Mostramos los datos de TEJEDOR ROMAN VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJEDOR ROMAN VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos