TEJEDOR ROMAN MARIA CRUZ
Informe ejecutivo de TEJEDOR ROMAN MARIA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TEJEDOR ROMAN MARIA CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODEGET SL | Administrador Solidario | 30/08/2019 | |
DOSHER SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Solidario | 19/12/2017 |
VINCULACIONES DE TEJEDOR ROMAN MARIA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJEDOR ROMAN MARIA CRUZ
Empresa: RODEGET SL
Administrador Solidario
- Tejedor Roman Maria Cruz
- Tejedor Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 107, S 8, H TO 41999, I/A 1 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-45
Empresa: DOSHER SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Tejedor Roman Maria Cruz
- Tejedor Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27371 , F 139, S 8, H M 493268, I/A 5 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: DOSHER SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Tejedor Roman Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27371 , F 139, S 8, H M 493268, I/A 5 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: DOSHER SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Tejedor Roman Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27371 , F 137, S 8, H M 493268, I/A 2 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Empresa: DOSHER SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Tejedor Roman Maria Cruz
- Tejedor Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27371 , F 137, S 8, H M 493268, I/A 2 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Empresa: DOSHER SERVICIOS INTEGRALES SL
Socio Único
- Tejedor Roman Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27371 , F 137, S 8, H M 493268, I/A 2 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Empresa: DOSHER SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Tejedor Roman Maria Cruz
- Tejedor Roman Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27371 , F 136, S 8, H M 493268, I/A 1 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Información de TEJEDOR ROMAN MARIA CRUZ
Mostramos los datos de TEJEDOR ROMAN MARIA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJEDOR ROMAN MARIA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos