TEJEDOR ARIAS JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de TEJEDOR ARIAS JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TEJEDOR ARIAS JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES NONES SL | Administrador Solidario | 22/03/2019 | |
COMERCIAL THEDYSA SL | Administrador Solidario | 28/03/2018 | |
PROMOTORA CONSTRUCTORA DIEZ SL | Administrador Solidario | 27/02/2018 | |
RIBERA DE MADRID SL | Administrador Solidario | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE TEJEDOR ARIAS JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJEDOR ARIAS JOSE ALBERTO
Empresa: VIAJES NONES SL
Administrador Solidario
- Tejedor Arias Jose Alberto
- Tejedor Arias Raquel
- Tejedor Arias Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23683 , F 125, S 8, H M 424997, I/A 6 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Empresa: COMERCIAL THEDYSA SA
Administrador Solidario
- Tejedor Arias Jose Alberto
- Tejedor Arias Raquel
- Tejedor Arias Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 106, S 8, H M 43001, I/A 13 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Empresa: COMERCIAL THEDYSA SA
Administrador Unico
- Tejedor Arias Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 106, S 8, H M 43001, I/A 13 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Empresa: PROMOTORA CONSTRUCTORA DIEZ SA
Administrador Solidario
- Tejedor Arias Jose Alberto
- Tejedor Arias Raquel
- Tejedor Arias Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 76, S 8, H M 43147, I/A 12 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: PROMOTORA CONSTRUCTORA DIEZ SA
Administrador Unico
- Tejedor Arias Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 76, S 8, H M 43147, I/A 12 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: PROMOTORA CONSTRUCTORA DIEZ SA
Administrador Unico
- Tejedor Arias Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 73, S 8, H M 43147, I/A 11 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: COMERCIAL THEDYSA SA
Administrador Unico
- Tejedor Arias Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 103, S 8, H M 43001, I/A 12 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Empresa: COMERCIAL THEDYSA SA
Administrador Solidario
- Tejedor Arias Jose Alberto
- Tejedor Arias Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 103, S 8, H M 43001, I/A 12 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Empresa: PROMOTORA CONSTRUCTORA DIEZ SA
Administrador Solidario
- Tejedor Arias Jose Alberto
- Tejedor Arias Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 73, S 8, H M 43147, I/A 11 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Empresa: RIBERA DE MADRID SL
Administrador Solidario
- Blanco Martin Juan
- Geijo Casado Jose
- Tejedor Arias Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12985 , F 174, S 8, H M 209301, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
VER MAS ACTOS
Información de TEJEDOR ARIAS JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de TEJEDOR ARIAS JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJEDOR ARIAS JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos