GEIJO CASADO JOSE
Informe ejecutivo de GEIJO CASADO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GEIJO CASADO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIBERA DE MADRID SL | Administrador Solidario | 14/01/2014 | 09/01/2020 |
VINCULACIONES DE GEIJO CASADO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEIJO CASADO JOSE
Empresa: RIBERA DE MADRID SL
Administrador Solidario
- Geijo Casado Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12985 , F 175, S 8, H M 209301, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: RIBERA DE MADRID SL
Administrador Solidario
- Blanco Martin Juan
- Geijo Casado Jose
- Tejedor Arias Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12985 , F 174, S 8, H M 209301, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Empresa: RIBERA DE MADRID SL
Administrador Solidario
- Geijo Casado Jose
- Gracia Hernandez Maria De La Concepcion
- Tejedor Diez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12985 , F 174, S 8, H M 209301, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Información de GEIJO CASADO JOSE
Mostramos los datos de GEIJO CASADO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEIJO CASADO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos