TEBAR GONZALEZ SERGIO
Informe ejecutivo de TEBAR GONZALEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TEBAR GONZALEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T MAS T ARQUITECTOS SL | Administrador Solidario | 22/03/2023 | |
T MAS T ARQUITECTOS SL | Apoderado | 14/07/2014 | |
ROINTE SL | Administrador Unico | 05/11/2013 | |
ROINTE SL | Apoderado | 26/10/2012 |
VINCULACIONES DE TEBAR GONZALEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEBAR GONZALEZ SERGIO
Empresa: T MAS T ARQUITECTOS SL
Administrador Solidario
- Tebar Gonzalez Marta
- Tebar Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8611, L 5899, F 179, S 8, H V 119449, I/A 6 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Empresa: T MAS T ARQUITECTOS SL
Apoderado
- Tebar Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8611, L 5899, F 179, S 8, H V 119449, I/A 5 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-46
Empresa: T MAS T ARQUITECTOS SL
Administrador Unico
- Tebar Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8611, L 5899, F 178, S 8, H V 119449, I/A 4 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-46
Empresa: ROINTE SL
Administrador Unico
- Tebar Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186, L 500, F 204, S 8, H V 7059, I/A 10 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-46
Empresa: T MAS T ARQUITECTOS SL
Administrador Unico
- Tebar Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8611, L 5899, F 178, S 8, H V 119449, I/A 3 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-46
Empresa: ROINTE SL
Apoderado
- Tebar Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186, L 500, F 203, S 8, H V 7059, I/A 9 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-46
Información de TEBAR GONZALEZ SERGIO
Mostramos los datos de TEBAR GONZALEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEBAR GONZALEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos