TEBAR GONZALEZ MARTA
Informe ejecutivo de TEBAR GONZALEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEBAR GONZALEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T MAS T ARQUITECTOS SL | Administrador Solidario | 22/03/2023 | |
ROINTE SL | Apoderado | 15/07/2014 |
VINCULACIONES DE TEBAR GONZALEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEBAR GONZALEZ MARTA
Empresa: T MAS T ARQUITECTOS SL
Administrador Solidario
- Tebar Gonzalez Marta
- Tebar Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8611, L 5899, F 179, S 8, H V 119449, I/A 6 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Empresa: T MAS T ARQUITECTOS SL
Administrador Unico
- Tebar Gonzalez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8611, L 5899, F 179, S 8, H V 119449, I/A 6 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Empresa: ROINTE SL
Apoderado
- Tebar Gonzalez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186, L 500, F 205, S 8, H V 7059, I/A 11 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
Empresa: T MAS T ARQUITECTOS SL
Administrador Unico
- Tebar Gonzalez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8611, L 5899, F 178, S 8, H V 119449, I/A 4 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-46
Empresa: BAYIT ENAYCU SL
Apoderado
- Tebar Gonzalez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6988, L 4291, F 158, S 8, H V 79433, I/A 4 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-46
Información de TEBAR GONZALEZ MARTA
Mostramos los datos de TEBAR GONZALEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEBAR GONZALEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos