TASSELL NICOLA ANNE
Informe ejecutivo de TASSELL NICOLA ANNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TASSELL NICOLA ANNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCFE HORIZON 1 SA | Apoderado | 28/12/2022 | |
FCFE HORIZON 2 SA | Apoderado Mancomunado | 25/12/2022 | |
FRESH HOLDCO 2022 SL | Apoderado | 23/12/2022 | |
FCF EUROPE HOLDING I SL | Apoderado | 23/12/2022 |
VINCULACIONES DE TASSELL NICOLA ANNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TASSELL NICOLA ANNE
Empresa: FCF EUROPE HOLDING I SL
Consejero
- Tassell Nicola Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 156, S 8, H M 770996, I/A 7 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: FCFE HORIZON 1 SA
Apoderado
- Adams Michael John
- Gill Nicholas Philip
- Giroux Antonin
- Mcvinish Samuel Rexford Clement
- Tassell Nicola Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44405 , F 85, S 8, H M 782552, I/A 8 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-28
Empresa: FCFE HORIZON 2 SA
Apoderado Mancomunado
- Adams Michael John
- Gill Mick
- Giroux Antonin
- Mcvinish Samuel Rexford Clement
- Tassell Nicola Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44177 , F 59, S 8, H M 779016, I/A 7 (25/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: FCFE HORIZON 2 SA
Apoderado
- Adams Michael John
- Gill Mick
- Giroux Antonin
- Mcvinish Sam
- Tassell Nicola Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44177 , F 59, S 8, H M 779016, I/A 7 (25/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: FCF EUROPE HOLDING I SL
Apoderado
- Adams Michael John
- Gill Nicholas Philip
- Giroux Antonin
- Mcvinish Samuel Rexford Clement
- Tassell Nicola Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 155, S 8, H M 770996, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: FCF EUROPE HOLDING I SL
Apoderado
- Adams Michael John
- Gill Mick
- Giroux Antonin
- Mcvinish Sam
- Tassell Nicola Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 155, S 8, H M 770996, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: FRESH HOLDCO 2022 SL
Apoderado
- Adams Michael John
- Gill Nicholas Philip
- Giroux Antonin
- Mcvinish Samuel Rexford Clement
- Tassell Nicola Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44163 , F 113, S 8, H M 778779, I/A 2 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: FCFE HORIZON 2 SA
Apoderado
- Adams Michael John
- Gill Mick
- Giroux Antonin
- Mcvinish Sam
- Tassell Nicola Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44177 , F 58, S 8, H M 779016, I/A 4 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
Empresa: FCF EUROPE HOLDING I SL
Apoderado
- Adams Michael John
- Gill Mick
- Giroux Antonin
- Mcvinish Sam
- Tassell Nicola Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 154, S 8, H M 770996, I/A 3 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Información de TASSELL NICOLA ANNE
Mostramos los datos de TASSELL NICOLA ANNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TASSELL NICOLA ANNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos